2007-10-02: Bestellt: Geschäftsführer: Oblinger, Max, Pförring, *16.05.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Lichtenberger, Dieter, Abensberg, *23.08.1962. Prokura erloschen: Oblinger, Max, Pförring, *16.05.1967.
2009-08-12: Die Gesellschafterversammlung vom 04.08.2009 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 13 (Bekanntmachung) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Kazmairstr. 35, 80339 München. Neuer Unternehmensgegenstand: Erbringung von Ingenieurleistungen, insbesondere im Bereich Heizwerke, Heizkraftwerke, Wärmeverbundanlagen, Industrieanlagen, Sonderanlagen (im Bezug auf Anlagen der Versorgungs- oder Elektrotechnik), im Bereich technischer Ausrüstung, Energieberatung, Erstellung von Konzepten, Projektsteuerung, Projektbetreuung und Gesamtplanung der oben genannten Projekte. Weiter Produktion und Betrieb von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Ferner Beteiligung an sowie Übernahme von Geschäftsführung und Vertretung von Gesellschaften, die sich mit der Errichtung und dem Betrieb von Energieanlagen aller Art, insbesondere von Energieanlagen auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen, befassen.
2017-05-10: Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2017 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Erbringung von Ingenieurleistungen insbesondere im Bereich Technischer Ausrüstung, Energieberatung, Erstellung von Konzepten sowie Entwicklung, Planung, Steuerung und Betreuung von technischen Projekten, ferner die Gesamtplanung von Projekten im Bereich Heizwerke, Heizkraftwerke, Wärmeverbundanlagen, Industrieanlagen, Sonderanlagen (in Bezug auf Anlagen der Versorgungs- oder Elektrotechnik).