2016-07-04: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.05.2016. Geschäftsanschrift: Finkenstraße 95, 33609 Bielefeld. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind Handel mit Rennsportmaterial, Reparaturen, Erbringung von Renndiensten und alle Geschäfte die in wirtschaftlichem Zusammenhang damit stehen, insbesondere auch die Gründung von und die Beteiligung an weiteren Unternehmen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Peitz, Dustin, Langenberg, *08.06.1997.
2016-11-28: Geschäftsführer: Schmidt, Gabriele, Bad Salzuflen, *25.03.1954. Nicht mehr Geschäftsführer: Peitz, Dustin, Langenberg, *08.06.1997.
2018-06-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Gabriele, Bad Salzuflen, *25.03.1954.
2018-10-17: Geschäftsführer: König, Ernst Kuno Robert, Lichtenfels, *10.01.1960.