2017-06-15: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Abraham, Harald; Prokura: 1.
Hübner, Ulrich, *12.01.1959, Mahlow; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 2.
Schmidt, Andreas, *14.12.1960, Königs Wusterhausen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 3.
Weckert, Jürgen, *29.02.1956, Neu Zittau; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2020-02-21: Änderung zu Nr. 2: Ergänzung des Geburtsdatums von Amts wegen; Geschäftsführer: Dr. Gröschel, Winfried Rudolf Karl, *26.01.1957, Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Weckert, Jürgen
2022-01-19: Prokura: 4.
Dr. Neldner, Kai Erik, *11.03.1985, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2022-07-20: Geschäftsführer: 3.
Dr. Asemann, Volker, *23.01.1967, Kaufungen