2011-10-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Spanier, Frank, Recklinghausen, *09.06.1941.
2016-08-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Ehmke, Reinhard, Kaufmann, Recklinghausen, *09.08.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Jochen Alexander, Berlin, *12.06.1970; Ehmke, Manuel, Recklinghausen, *05.11.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Resech, Ron, Brandenburg, *04.11.1985.