2005-12-16: Geschäftsführer: Winzler, Hans-Joachim, *08.12.1962, Oranienburg, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Peters, Karl-Heinz.
2007-08-31: Geschäftsführer: Jüstel, Ingo, *22.10.1967, Leegebruch, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2017-07-04: Prokura: Winzler, Angelina, *10.08.1988, Oranienburg, Einzelprokura,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen,
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken