2010-03-22: Die Hauptversammlung vom 15.01.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma), § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital und Aktien), § 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) beschlossen. Neue Firma: GBZ Revisions und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Schubertstraße 8b, 35043 Marburg. Bestellt als Vorstand: Büchsenschütz, Klaus, Edertal, *13.04.1971; Steinbrecher, Ralf, Alsfeld, *30.08.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Assenmacher, Peter, Kassel, *08.03.1943; Büchsenschütz, Klaus, Edertal, *13.04.1971. Einzelprokura: Möller, Katja, Willingshausen, *31.05.1976.
2010-09-30: Nicht mehr Vorstand: Grebing, Hans-Hermann, Rauschenberg, *20.08.1945.
2010-12-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Blanck, Sibylle, Niestetal, *07.03.1976.
2015-03-11: Prokuren erloschen und bestellt als Vorstand: Möller, Katja, Willingshausen, * 31.05.1976, einzelvertretungsberechtigt und Bemfert, Frank, Frankenberg/Eder, * 09.12.1968, einzelvertretungsberechtigt. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-02-26: Bestellt als Vorstand: Dr. Rausch, Bastian, Marburg, *31.03.1984, einzelvertretungsberechtigt.
2021-03-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schmidt, Andreas, Melsungen, *27.10.1982.