2008-12-19: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Rudolph, Peter, Greifswald, *01.08.1968. Geändert, nun: Geschäftsführer: Jürgens, Gerold, Hanshagen, *22.01.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Rudolph, Peter, Greifswald, *01.08.1968.