2006-11-28: Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den § 2 (Gegenstand) beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Beratung von Kommunen, Regionen und Einrichtungen zur Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung sowie die Herstellung und der Vertrieb von Produkten zur Lösung ihrer Probleme. Einzelprokura: Rother, Josef, Marburg, *03.02.1963.
2007-02-28: Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2006 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und eine weitere Erhöhung um 25.000,- EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Neues Stammkapital: 51.000,00 EUR.
2008-08-27: Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 12.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) sowie eine Änderung von § 4 (Erbringung der Stammeinlagen) beschlossen. Neues Stammkapital: 63.000,00 EUR.
2012-03-01: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Dr. Bunde, Jürgen, Cölbe, *26.07.1954. Einzelprokura: Wengenroth, Farina, Ebsdorfergrund, *29.03.1957.
2014-07-17: Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
2019-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Bunde, Jürgen, Cölbe, *26.07.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Rother, Josef, Marburg, *03.02.1963; Worm, Christian, Cölbe, *02.02.1977, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Rother, Josef, Marburg, *03.02.1963. Einzelprokura: Wildermuth, Hans-Peter, Marburg, *09.07.1963.
2020-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in dem § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Beratung von Kommunen, Regionen und Einrichtungen zur nachhaltigen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung sowie die Herstellung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen zur Bewältigung ihrer Aufgaben.
2021-01-05: Einzelprokura: Dr. Dewald, Ulrich, Marburg, *09.04.1979.
2021-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Rother, Josef, Marburg, *03.02.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Dewald, Ulrich, Marburg, *09.04.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Dewald, Ulrich, Marburg, *09.04.1979. Prokura erloschen: Wengenroth, Farina, Ebsdorfergrund, *29.03.1957.