2009-11-04: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Ludwigstr. 15, 63739 Aschaffenburg.
2015-01-15: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schröder, Bernd, Systemanalytiker, Dreieich. Personendaten von Amts wegen ergänzt: Geschäftsführer: Noll, Werner, Sailauf, *18.01.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-03: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Bestellt: Liquidator: Noll, Werner Josef, Süderfahrenstedt, *18.01.1951. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2019-02-13: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist erloschen.