2006-04-06: Nicht mehr Vorstand: Kießlich, Rüdiger. Vorstand: Emmerling, Uwe, *02.07.1958, Cottbus. Die Hauptversammlung vom 16. Dezember 2005 hat die Änderung der Satzung in IV. Der Aufsichtsrat, § 8 Zusammensetzung beschlossen und diese in Ziff. 1 § 8 neu gefaßt..
2012-08-08: Die aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde zum Handelsregister gem. § 106 AktG eingereicht.
2012-08-15: Vorstand: Nicht mehr Vorstand: 4. Emmerling, Uwe
2016-02-20: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2015 ist das Grundkapital auf 1.022.583,76 EUR umgestellt, sodann auf 1.025.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 .
2017-10-25: Vorstand: Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Hoffmann, Frank-Holger, *07.10.1944, Burg ; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 3: Vorstand: Zepezauer, Thomas; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.10.2017 ist die Satzung geändert in § 7 (Vertretungsart)