2006-10-25: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Haack, Sven; Geschäftsführer:; Sprenger, Stefan, *22.07.1984, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2015-12-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Sprenger, Stefan; Geschäftsführer: 3.
Sprenger, Martin, *11.12.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-06-15: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Sprenger, Martin; Geschäftsführer: 4.
Sprenger, Klaus, *10.11.1959, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Sprenger, Klaus; 2.
Sprenger, Martin, *11.12.1986, Berlin; Einzelprokura