2012-03-12: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Heerstraße 149, 60488 Frankfurt am Main. Nicht mehr Geschäftsführer: Kogler, Reinhard, Neckargemünd. Bestellt als Geschäftsführerin: Manthey-Bogensberger, Christine, Kronberg im Taunus, *22.08.1963.
2014-07-15: Nicht mehr Geschäftsführerin: Manthey-Bogensberger, Christine, Kronberg im Taunus, *22.08.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Bogensberger, Reinhard, Königstein im Taunus, *09.07.1949, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Bogensberger, Reinhard, Königstein im Taunus, *09.07.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Schumacher, Peter, Villmar, *28.10.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.