2015-01-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stüber, Horst Werner, Blaichach, *28.03.1955. Bestellt: Geschäftsführer: Kaufmann, Christoph Johann, Bad Hindelang, *04.11.1982, einzelvertretungsberechtigt.
2015-03-06: Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: GEO-Consult Allgäu GmbH.
2019-10-24: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Schwandener Straße 10 a, 87544 Blaichach.
2021-10-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Sauter, Anton, Dipl.-Geologe, Blaichach. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Kaufmann, Christoph, Bad Hindelang, *04.11.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.