2009-01-19: Geschäftsanschrift: Carl-Zeiss-Str. 15, 30827 Garbsen. Nicht mehr Geschäftsführer: Görlich, Dieter, Garbsen, *06.02.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Rogge, Axel, Wunstorf, *19.02.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-07-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hüser, Michael, Hannover, *09.10.1952.
2017-06-08: Neue Geschäftsanschrift: Leinestr. 33, 30827 Garbsen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Görgen, Peter, Hambühren, *14.10.1973; Nadolny, Boris Alexander, Hannover, *08.12.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Rogge, Axel, Wunstorf, *19.02.1963.