2006-10-04: Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.
2006-11-02: Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 11 (Erbfolge), 14 (Abfindung) und 15 (Bekanntmachungen) beschlossen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nunmehr im elektronischen Bundesanzeiger.
2006-12-20: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Schmidt, Lukas, Lebach, *22.03.1965.
2007-07-25: Bestellt als Geschäftsführer: Möhrlein, Hugo Georg, Marpingen, *05.05.1949, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Lukas, Lebach, *22.03.1965; Schönfeld, Jürgen, Diplom- Kaufmann, Großrosseln, *26.07.1944.
2007-11-22: Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 8 (Gesellschafterbeschlüsse), 12 (Verfügung über Geschäftsanteile, Abtretung von Forderungen) und 14 (Abfindung) beschlossen.
2009-09-25: Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Verfügung über Geschäftsanteile), 12 a (Auscheiden aus dem Anstellungsverhältnis) , § 6 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Gewerbegebiet In Baden 10, 66571 Eppelborn.
2011-01-04: Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 a (Ausscheiden aus dem Anstellungsverhältnis) beschlossen.
2011-01-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Möhrlein, Hugo Georg, Marpingen, *05.05.1949. Bestellt zur Geschäftsführerin: Scherer, Sandra, Lebach, *18.10.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Scherer, Sandra, Lebach, *18.10.1971.
2011-01-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Leinenbach, Herbert, Eppelborn, *31.05.1959; Schug, Lothar, Tholey, *30.04.1965.
2013-08-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klein, Volker, Kleinblittersdorf, *02.03.1972; Ruschel, Engelbert, Eppelborn, *28.10.1954.
2020-06-30: Prokura erloschen: Ruschel, Engelbert, Eppelborn, *28.10.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Holzer, Martin, St. Wendel, *31.03.1982.
2021-07-30: Bestellt als Geschäftsführer: Kartes, Frank Willi, Eppelborn, *18.05.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kartes, Frank, Eppelborn, *18.05.1981.
2021-12-15: Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2022-01-06: Nicht mehr Geschäftsführerin: Scherer, Sandra, Lebach, *18.10.1971. Einzelprokura: Scherer, Sandra, Lebach, *18.10.1971.