2011-07-12: Die inländische Geschäftsanschrift: Seestraße 23, 14974 Ludwigsfelde OT Genshagen. Nicht mehr Geschäftsführer: Voigt, Lutz; Geschäftsführer: Leysner, Eric Helge, *27.09.1961, Falkensee; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2022-07-02: Kapital: 99.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.06.2022 ist das Stammkapital auf 25.567,00 EUR umgestellt, sodann um 73.433,00 EUR auf 99.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 und § 11 Ziffer 1 (Stimmrecht).