2006-03-07: Geschäftsführer: Lenz, Steven, Hamburg, *23.01.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-02-19: Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand), 3 und 13 beschlossen. Geschäftsanschrift: Wöhler Straße 25, 22113 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: Containerdienste, An- und Verkauf von Schrott, Beratung im Rahmen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für Gewerbetreibende, Vergabe von Reinigungsarbeiten aller Art an Subunternehmer, Abbruch- und Erdbaulogistik, Kurier- und erlaubnisfreie Transportdienste und erlaubnispflichtiger Güterkraftverkehr über 3,5 to.
2016-11-24: Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages insbesondere in § 2 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Gegenstand des Unternehmens sind Containerdienste, An- und Verkauf von Schrott, Beratung im Rahmen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für Gewerbetreibende, Vergabe von Reinigungsarbeiten aller Art an Subunternehmer, Abbruch- und Erdbaulogistik.
2019-07-31: Einzelprokura: Rieprecht, Stefan, Hamburg, *12.09.1984. Mit der GESTE.Verwaltungs GmbH, Hamburg als herrschendem Unternehmen ist am 01.12.2018 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2020-12-03: Bestellt Geschäftsführer: Rieprecht, Stefan, Brunsbek, *12.09.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Rieprecht, Stefan, Hamburg, *12.09.1984.