2006-09-14: Nach Namensänderung (ehemals Trawinski) nunmehr: Geschäftsführer: Cosentino, Svenja, Köln, *08.02.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-06: Änderung zur Geschäftsanschrift: Auweilerweg 60, 50765 Köln. Nicht mehr Geschäftsführer: Trawinski, Hubertus.
2021-04-28: Änderung zur Geschäftsanschrift: Köhlstraße 10a, 50827 Köln.