2019-03-05: Bestellt als Geschäftsführer: Zühr, Klaus-Dieter, Kiel, *15.11.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lange, Peter Michael, Stuttgart, *18.04.1958.