2015-10-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Peter, Stephan, Crottendorf, *21.10.1952. Bestellt: Geschäftsführer: Bach, Franz, Frickenhausen, *09.09.1938, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pollmer, André, Sehmatal-Cranzahl, *11.09.1981; Sela, Thomas, Schlettau OT Dörfel, *08.08.1978.