2007-05-29: Bestellt als Geschäftsführer: Renner, Andreas Werner, Stuttgart, *18.04.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-09-06: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Steinbeisstraße 8, 71717 Beilstein. Nicht mehr Geschäftsführer: Renner, Andreas Werner, Stuttgart, *18.04.1966.
2013-09-23: Erteilt: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wassiri, Dayana, geb. Schöne, Beilstein, *25.10.1980.