2009-01-02: GIV Gesellschaft für Immobilienentwicklung und -vertrieb mbH, Saalfeld/Saale, Darrtorstraße 1, 07318 Saalfeld/Saale.Geschäftsanschrift: Darrtorstraße 1, 07318 Saalfeld/Saale. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hocke, Hartmut, Saalfeld, *21.12.1963.
2011-01-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schmutzler, Thomas, Saalfeld, *11.01.1959. Bestellt: Geschäftsführer: Wiesmann, Detlev, Saalfeld, *25.06.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura geändert: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Buschhardt, Thorsten, Saalfeld, *05.04.1967.
2012-11-28: Änderung der Geschäftsanschrift: Blankenburger Str. 1-3, 07318 Saalfeld.
2014-12-30: Die Gesellschaft hat am 15.12.2014 mit der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt mit dem Sitz in Saalfeld/Saale (Amtsgericht Jena HRA 202094) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 23.12.2014 zugestimmt.
2014-12-30: Der mit der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt mit dem Sitz in Saalfeld/Saale (Amtsgericht Jena HRA 202094) als herrschender Gesellschaft abgeschlossene Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag vom 17.05.2000 ist durch Vertrag vom 15.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 23.12.2014 zugestimmt.
2015-08-31: Bestellt: Geschäftsführer: Wendel, Klaus-Dieter, Rudolstadt, *21.09.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-02: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Schneider, Marco, Gera, *27.04.1970.
2016-12-13: Personenbezogene Daten geändert, nun: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Schneider, Marko, Gera, *27.04.1970.