2005-11-17: Die Gesellschafterversammlung hat am 29.07.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 240.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 122.710,05 um EUR 2.289,95 auf EUR 125.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital), § 6 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 8 (Geschäftsführer) zu ändern. 125.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Quintavalla, Aldo, Carpi, Provinz Modena/Italien, *22.02.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-02-24: Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 125.000,00 EURO um 1.575.000,00 EURO auf 1.700.000,00 EURO aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. 1.700.000,00 EUR.
2011-09-15: Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. 5 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 14 (Abfindung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Eifelstr. 8, 42781 Haan.
2014-05-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Quintavalla, Aldo, Carpi, Provinz Modena/Italien, *22.02.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Bruno, Renato, Napoli / Italien, *26.04.1971; Toppe, Jürgen, Coesfeld, *15.03.1956, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2015-09-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Hagemann, Klaus, Wuppertal, *13.04.1950; Toppe, Jürgen, Coesfeld, *15.03.1956. Prokura erloschen: Toppe, Jürgen, Coesfeld, *15.03.1956.