2009-03-04: Geschäftsanschrift: Weinberg 64a, 31134 Hildesheim. Nicht mehr Geschäftsführer: Lüder, Justus, Dipl.-Kfm., Neuhof, *30.06.1969; Saalfeld, Klaus, Seelze, *17.08.1945. Bestellt als Geschäftsführer: Teitge, Jürgen, Springe, *28.03.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Teitge, Jürgen, Springe, *28.03.1959.
2010-07-21: Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Geändert, nun: Neue Firma: Generali Lloyd Versicherungsmakler GmbH.
2010-09-15: Neue Geschäftsanschrift: Rathausstr. 13 A, 31134 Hildesheim.
2017-03-16: Die Gesellschafterversammlung hat am 13.03.2017 beschlossen, das Stammkapital (DEM 300.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 153.387,56 um EUR 612,44 auf EUR 154.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma), § 5 (Stammkapital), § 12 (Gesellschafterbeschlüsse) sowie § 13 (Veräußerung und Belastung von Geschäftsanteilen) zu ändern. Neue Firma: GLV Versicherungsservice GmbH.
2018-03-29: Bestellt als Geschäftsführer: Busche, Thomas, Harsum, *14.12.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-07-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Teitge, Jürgen, Springe, *28.03.1959.