2018-06-11: Einzelprokura: Pittas, Alexander Daniel, Grafenberg, *30.04.1975; Pittas, Andreas Frank, Metzingen, *31.05.1973.
2020-11-25: Bestellt als Geschäftsführer: Pittas, Andreas Frank, Metzingen, *31.05.1973; Pittas, Alexander Daniel, Grafenberg, *30.04.1975; Pittas, Thomas, Metzingen, *25.02.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Pittas, Konstantin, Einkäufer u. Kraftfahrer, Riederich. Prokura erloschen: Pittas, Alexander Daniel, Grafenberg, *30.04.1975; Pittas, Andreas Frank, Metzingen, *31.05.1973.