2009-01-05: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Jösting, Wolfgang, Lemgo, *30.07.1951, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-20: Änderung zur Geschäftsanschrift: Grasweg 41 a, 32657 Lemgo.
2017-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Jösting, Wolfgang, Lemgo, *30.07.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Jösting, Manuel, Aerzen, *08.03.1981; Jösting, Sven, Lemgo, *31.07.1986, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.