2011-07-07: (Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien jeder Art, insbesondere von Wohnungseigentum.). Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Reibeltgasse 3, 97070 Würzburg. Die Gesellschafter vertreten die Gesellschaft gemeinsam. Persönlich haftender Gesellschafter: Maderholz, Simone, Würzburg, *13.12.1970; Schneewolf, Klaus Peter, Würzburg, *25.01.1956.
2012-04-23: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Einzelprokura: Opfermann, Christian Paul, Würzburg, *04.11.1965.
2014-03-27: Rechtsform geändert, nun: Einzelkaufmann / Einzelkauffrau. Firma geändert, nun: GMS Grundstücksverwaltung Maderholz Schneewolf Immobilia e. K. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Otto-Wels-Straße 3, 97070 Würzburg. Der Inhaber / die Inhaberin handelt allein. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Schneewolf, Klaus Peter, Würzburg, *25.01.1956. Geändert, nun: Inhaber: Maderholz, Simone, Würzburg, *13.12.1970. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2014-04-24: (Der Betrieb einer Hausverwaltung sowie eines Maklerunternehmens.). Rechtsform geändert, nun: Kommanditgesellschaft. Firma geändert, nun: GMS Immobilia KG. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Maderholz, Simone, Würzburg, *13.12.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Kommanditistin haftet nicht für die im Geschäft entstandenen Verbindlichkeiten der bisherigen Inhaberin.
2020-05-07: Prokura erloschen: Opfermann, Christian Paul, Würzburg, *04.11.1965.