2006-11-24: Bad Saarow-Piesk.). Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.11.2006 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 Abs.1(Geschäftsjahr).
2007-10-12: Bad Saarow-Piesk.). Nicht mehr Geschäftsführer: Pass, Alan.
2008-01-28: Bad Saarow-Piesk.). Nicht mehr Geschäftsführer: Read, Anthony Bruce. Geschäftsführer: Fitchford, Michael John, *25.01.1965, Arden, Warks, Vereinigtes Königsreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2008-02-21: Bad Saarow-Piesk.). Die Eintragung zu Nr. 6 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Fitchford, Andrew Michael John, *25.01.1965, Arden, Warks, Vereinigtes Königsreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2008-11-13: Bad Saarow-Piesk.). Nicht mehr Geschäftsführer: Cooper, David Renton. Geschäftsführer: Geretschläger, Bärbel, *19.06.1967, Butzbach/Hoch-Weisel.
2009-06-15: Bad Saarow-Piesk.). Nicht mehr Geschäftsführer: Fitchford, Andrew Michael John.
2009-12-15: Geschäftsanschrift: Am Fuchsbau 1, 15526 Bad Saarow. Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Worthington, Malcolm Dennis.
2011-07-12: GMT GmbH, Fürstenwalde/Spree, August-Bebel-Str. 37, 15517 Fürstenwalde/Spree. Sitz: Fürstenwalde/Spree; Geschäftsanschrift: August-Bebel-Str. 37, 15517 Fürstenwalde/Spree. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.06.2011 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Sitz).
2014-07-24: HRB 8633 FF: GMT GmbH, Fürstenwalde/Spree, August-Bebel-Str. 37, 15517 Fürstenwalde/Spree. Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Boppré, Jürgen
2019-01-17: Vorstand: Geschäftsführer: 8.
Rottach, Alessandro, *19.08.1965, San Felice, Pioltello, Italien; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 7: Geschäftsführer: Geretschläger, Bärbel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-02-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Rottach, Alessandro