2009-08-05: Geschäftsanschrift: Sudendorfallee 1, 29386 Hankensbüttel. Die Gesellschafterversammlung hat am 03.07.2009 beschlossen, das Stammkapital von EUR 76.693,78 um EUR 3.306,22 auf EUR 80.000 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 entsprechend zu ändern. 80.000,00 EUR.
2016-09-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Ehlers, Mark, Wahrenholz, *29.12.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Habbe, Britta, Auetal, *10.04.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Hieronimus, Enno, Celle, *31.12.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Geng, Matthias, Hankensbüttel, *08.09.1982.
2019-10-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Habbe, Britta, Auetal, *10.04.1982.
2021-04-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kölsch, Oskar, Hankensbüttel, *21.03.1958. Bestellt als Geschäftsführerin: Baumgärtner, Eva, Hankensbüttel, *09.04.1981.