2007-03-12: Bestellt als Geschäftsführer: Hagspihl, Michael Hermann, Mörfelden-Walldorf, *27.09.1956; Holdefehr, Hans-Jörg, Neu-Isenburg, *25.06.1960, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-03-26: Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs.4 (Sonderrechte) beschlossen.
2022-07-15: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Hofgut Neuhof, 63303 Dreieich. Nicht mehr Geschäftsführer: Holdefehr, Hans-Jörg, Neu-Isenburg, *25.06.1960.