2006-03-06: Bestellt als Geschäftsführer: Kolloch, Markus, Helsa, *22.11.1974.
2010-01-26: Geschäftsanschrift: Leipziger Straße 44 + 54, 34260 Kaufungen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kolloch, Markus, Helsa, *22.11.1974. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Golec, Krysztof, Kaufungen, *27.03.1968.
2010-11-23: Nicht mehr Geschäftsführerin: Golec, Aleksandra, Kaufungen, *12.03.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Golec, Krysztof, Helsa, *27.03.1968. Prokura erloschen: Golec, Krysztof, Kaufungen, *27.03.1968. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Golec, Aleksandra, Helsa, *12.03.1970.
2022-07-06: Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Gegenstand geändert, nun: An- und Verkauf sowie Export von LKW, Nutzfahrzeugen und Pkw.