2008-11-03: Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Absatz 2 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bondzio, Frank, Oberhausen, *09.12.1958; Fuhrmann, Burkhard, Herdecke, *14.10.1965; Gronemeyer, Jürgen, Dortmund, *13.01.1945; Knaut, Dietmar, Mönchengladbach, *20.10.1957; Odenthal, Werner, Mönchengladbach, *02.12.1954; Schulte-Kellinghaus, Hermann, Marl, *14.06.1946. Neu bestellt als Geschäftsführer: Maron, Raimund, Essen, *15.10.1961.