2008-11-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Darboven, Arthur Ernesto, Hamburg, *30.01.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Peters, Wilfried, St. Michaelisdonn, *18.10.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-11: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Adam-Opel-Str. 19, 63322 Rödermark. Nicht mehr Geschäftsführer: Peters, Wilfried, St. Michaelisdonn, *18.10.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Stamatis, Christo Tobias, Hamburg, *15.12.1987, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Stamatis, Christo Tobias, Hamburg, *15.12.1987. Bestellt als Geschäftsführer: Darboven, Albert, Hamburg, *15.04.1936, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-10-15: Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Kern, Markus, Rödermark, *04.09.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.