2005-02-10: Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -95.000,00 EUR auf nunmehr 30.000,00 EUR beschlossen.
2020-11-06: Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Adamski, Hans-Jürgen, Tönisvorst, *06.05.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Adamski, Darius, Kempen, *25.02.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.