2011-02-07: Partnerschaftsgesellschaft. Gegenstand. Die Partner haben sich zwecks gemeinsamer Berufsausübung als Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und, soweit eine entsprechende Zulassung erfolgt, als Anwaltsnotare zu einer Partnerschaftsgesellschaft, nachfolgend "Partnerschaft" oder auch "Gesellschaft" genannt, zusammengeschlossen. Vorbehaltsaufgaben der Wirtschaftsprüfer nimmt die Partnerschaft nicht wahr. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Partner vertreten einzeln. Partner: Dr. Borggräfe, Joachim, Rechtsanwalt, Hirschberg, *06.10.1946; Dr. Schüppen, Matthias, Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Stuttgart, *04.01.1961; Walz, Susanne, Rechtsanwalt und Steuerberater, München, *27.08.1962. Partner: Krall, Thomas, Rechtsanwalt, Gelnhausen, *13.04.1952; Seip, Hans-Jürgen, Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Mannheim, *21.02.1962; Dr. Tretter, Alexandra, Rechtsanwältin, München, *26.11.1970; Prof. Dr. Wegerich, Thomas, Rechtsanwalt, Stuttgart, *16.07.1964, jeweils Vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Partner. Der Sitz ist von Freiburg im Breisgau (Amtsgericht Freiburg i.Br. PR 56) nach Stuttgart verlegt.
2011-09-26: Eingetreten als Partner: Dr. Kutsch, Alexander, Rechtsanwalt, Stuttgart, *10.06.1974, vertretungsberechtigt gemeinsam mit Dr. Matthias Schüppen, Susanne Walz und Dr. Joachim H. Borggräfe.
2012-10-22: Ausgeschieden als Partner: Dr. Kutsch, Alexander, Rechtsanwalt, Stuttgart, *10.06.1974.
2013-01-28: Ausgeschieden als Partner: Krall, Thomas, Rechtsanwalt, Gelnhausen, *13.04.1952.
2017-03-31: Ausgeschieden als Partner: Dr. Borggräfe, Joachim, Rechtsanwalt, Hirschberg, *06.10.1946; Seip, Hans-Jürgen, Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Mannheim, *21.02.1962; Prof. Dr. Wegerich, Thomas, Rechtsanwalt, Stuttgart, *16.07.1964.
2017-08-17: Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Partner: Walz, Susanne, Rechtsanwalt und Steuerberater, Baden-Baden, *27.08.1962.