2007-08-01: Bestellt: Geschäftsführer: Jürgen, Günther, Gochsheim, *01.10.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Greb, Peter, Ingenieur (grad), Würzburg.
2015-06-11: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Günther, Jürgen, Gochsheim, *01.10.1957. Bestellt: Geschäftsführer: Gehrling, Björn, Werneck OT Stettbach, *19.02.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-10-20: Bestellt: Geschäftsführer: Sinner, Steffen, Bergrheinfeld, *08.03.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Gehrling, Björn, Werneck OT Stettbach, *19.02.1976.