2006-08-11: Prokura erloschen: Garzke, Harald Günter Walter, Hamburg, *20.07.1944.
2012-07-24: Die Gesellschafterversammlung hat am 10.07.2012 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,00 ) auf Euro umzustellen, es von dann von EUR 511.291,88 um EUR 488.708,12 auf EUR 1.000.000,00 aus Gesellschaftsmitteln zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile), 6, 7 und 10 zu ändern sowie um einen § 12 zu ergänzen.
2015-04-23: Ausgeschieden Geschäftsführer: Schildt, Jochen, Hamburg, *30.04.1945. Bestellt Geschäftsführer: Leesch, Kerstin, Hamburg, *15.07.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-07-04: Ausgeschieden Geschäftsführer: Leesch, Kerstin, Hamburg, *15.07.1957. Bestellt Geschäftsführer: Pauli, Michael Andreas, Hamburg, *10.12.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-18: Änderung zur Geschäftsanschrift: Barnerstraße 14 d, 22765 Hamburg.