2006-01-26: Die Gesellschafterversammlung vom 10.01.2006 hat die Änderung des Stammkapitals und Stammeinlagen in § 3, des Aufsichtrats in §§ 10, 13, 14, der Gesellschafterversammlung in § 19 und der Prüfung der Gesellschaft in § 26 sowie die Streichung der §§ 28 und29 der Satzung beschlossen.
2006-05-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zinsmeister, Helmut Karl, Bad Feilnbach, *09.01.1951.
2007-12-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Peise, Peter, Bad Feilnbach, *12.12.1955.
2011-04-20: Die Gesellschafterversammlung vom 08.04.2011 hat die Änderung der §§ 7, 8 und 13 der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Weinstr. 10, 83022 Rosenheim. Bestellt: Geschäftsführer: Ludwig, Stefan, Ottobrunn, *03.10.1957. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Peise, Peter, Bad Feilnbach, *12.12.1955.
2014-06-24: Beim Amtsgericht Traunstein -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2015-02-24: Prokura erloschen: Zinsmeister, Helmut Karl, Bad Feilnbach, *09.01.1951. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bösl, Heinz, Rosenheim, *02.12.1960.
2017-02-09: Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2017 hat die Änderung der §§ 14 und 26 der Satzung beschlossen.
2019-07-03: Prokura erloschen: Peise, Peter, Bad Feilnbach, *12.12.1955.
2020-06-24: #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG."|"Beim RegG wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, 52 GmbHG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")