2006-01-05: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.11.2005 mit Nachtrag vom 15.12.2005. Gegenstand des Unternehmens: Seniorenbetreuung und Betrieb von Pflegeheimen im Fichtelgebirge. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Lummer, Ralf, Werdau, *01.11.1967; Schaller, Anita, Bischofsgrün, *23.05.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-05: Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2014 hat den Gesellschaftsvertrag geändert. Eingetragen unter Bezugnahme auf das Protokoll über den Gesellschafterbeschluss vom 29.12.2014.
2015-03-30: Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2015 hat die Änderung des § 1 Satz 2 (Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Grünhain-Beierfeld. Änderung der Geschäftsanschrift: Gärtnerweg 10, 08344 Grünhain-Beierfeld.
2019-10-21: Änderung der Geschäftsanschrift: August-Bebel-Straße 48, 08344 Grünhain-Beierfeld. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lummer, Ralf, Werdau, *01.11.1967. Bestellt: Geschäftsführer: Schmidt, Nico, Grünhain-Beierfeld, *16.02.1996, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.