2008-08-15: Nicht mehr Prokurist:; 1. Fuhrmann, Hans-Joachim.
2015-03-11: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Dieselstr. 1a, 21465 Reinbek; Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Änderung des Wohnortes; Geschäftsführer: Plogsties, Enrico, *14.09.1956, Reinbek; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-08-16: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Borsigstraße 4-6, 21465 Reinbek
2020-07-06: Geschäftsführer: 2. Plogsties, Marvin, *10.06.1994, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2021-12-15: Sitz/Niederlassung: Reinbek; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2021 ist der Sitz nach Reinbek verlegt und der Gesellschaftsvertrag in § 2 geändert worden.
2022-01-20: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.01.2022 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 geändert worden.