2007-07-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Rosenblatt, Ulf. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Barthelmie, Martin, Hohenahr, *22.08.1953; Jansen, Herbert, Amöneburg, *08.01.1965; Lochnit, Michael, Linden, *24.12.1957.
2008-10-22: Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2008 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig Erhöhungen des Stammkapitals und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) sowie in § 8 (6) ( betr. Stimmrecht) beschlossen. Neues Stammkapital: 3.100.000,00 EUR.
2013-05-29: Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2020-01-20: Bestellt als Geschäftsführer: Balzer, Marco, Angelburg, *05.02.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Barthelmie, Martin, Hohenahr, *22.08.1953; Jansen, Herbert, Amöneburg, *08.01.1965; Lochnit, Michael, Linden, *24.12.1957.