2011-01-24: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Reger, Ilse Margot, Wellendingen, *09.07.1939, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Faulhaber, Friedrich, Wellendingen, *15.02.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-02-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Kunzmann, Bernd Josef, Techniker, Wellendingen, *03.06.1941.
2014-11-21: Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in 3 (Stammkapital) und § 6 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 4.230,89 EUR erhöht. Stammkapital nun: 30.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Faulhaber, Susanne, Wellendingen, *02.03.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.