2012-09-13: Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Am Bauhof 18, 21218 Seevetal. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Hennecke, Oliver, Jesteburg, *29.03.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Reinke, Bernd, Oldenburg, *14.02.1961. Der Sitz ist von Rastede (bisher Amtsgericht Oldenburg HRA 202985) nach Seevetal verlegt; die Firma ist geändert (vormals G.U.T. Handel Seevetal KG).
2014-02-28: Neue Geschäftsanschrift: Am Bauhof 16, 21218 Seevetal. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Vollmost, Stefan, Reinbek, *31.03.1970; Witte, Henning, Amelinghausen, *03.05.1966.
2014-03-11: Berichtigt, nun: Geschäftsanschrift: Am Bauhof 18, 21218 Seevetal.
2015-04-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Thomann, Kai, Stade, *08.11.1978. Prokura erloschen: Vollmost, Stefan, Reinbek, *31.03.1970.
2016-09-30: Neue Geschäftsanschrift: Gustav-Becker-Straße 22, 21218 Seevetal.