2015-11-16: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Bitsch, Martin, Oberkirch, *22.10.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Reinke, Bernd, Rastede, *14.02.1961.
2019-02-12: Neue Geschäftsanschrift: Am Güterbahnhof 2, 77652 Offenburg.
2020-12-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Doninger, Hannes, Lauf, *22.09.1987; Langner, Holger Björn Alexander, Ottersweier, *07.05.1974.
2021-01-21: Sitz verlegt; nun: Kehl. Neue Geschäftsanschrift: Magdalena-Rehfuß-Straße 2, 77694 Kehl.