2016-06-21: Firma: aptus 1099. GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Torstraße 138, 10119 Berlin; Gegenstand: Verwaltung eigener Vermögenswerte. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Wendt, Cornelia, *23.11.1966, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 13.06.2016
2016-08-01: Firma: GVL Rechenzentrum GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Am Heidehof 33, 14163 Berlin; Gegenstand: Das Datenmanagment, die Abrechnung von Rezepten von Leistungserbringern im Gesundheitswesen und die Entwicklung von Software. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wendt, Cornelia; Geschäftsführer: 2.
Freiherr von Leoprechting, Gunter, *19.04.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.07.2016 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Firma bisher: aptus 1099. GmbH
2017-01-09: Firma: Burning Man Health Invest GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Martin-Buber-Straße 10, 14167 Berlin; Gegenstand: Das Datenmanagement im Gesundheitswesen sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen im eigenen Namen und für eigene Rechnung, nicht für Dritte und unter Ausschluss sämtlicher Geschäfte, die einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz bedürfen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand), § 5 (Geschäftsführer) und § 8 (Beschlussfassungen). Firma bisher: GVL Rechenzentrum GmbH
2020-08-19: Geschäftsführer: 3.
Dörr, Michael, *15.10.1963, Neu-Isenburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-10-19: Firma: GVL Rechenzentrum GmbH; Gegenstand: Das Datenmanagement, die Abrechnung von Rezepten von Leistungserbringern sowie die Entwicklung von Software und alle damit verbundenen Tätigkeiten und Dienstleistungen sowie Versorgungsforschung. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.07.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 und 2 (Gegenstand).
2022-02-03: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Ordensmeisterstraße 15 - 16, 12099 Berlin