2005-07-08: Bestellt Geschäftsführer: Huster, Martin, Nürnberg, *04.06.1968; Mallmann, Markus, Nürnberg, *18.06.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Powels, Joachim, Kaufmann, Nürnberg.
2016-07-26: Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2016 hat die Änderung des § 5 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.