2010-06-15: Gemäß § 3 Abs.1 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Marienstraße 1 - 5, 07973 Greiz. Eintragung laufende Nummer 1, Spalte 4, von Amts wegen ergänzt: Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden: Geschäftsführerin: Arnold, Andrea, Greiz, *20.09.1964.
2015-06-22: Bestellt: Geschäftsführer: Wüstner, Philipp, Greiz, *19.06.1991, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-22: Änderung der Geschäftsanschrift: Hirschweg 94, 07973 Greiz. Personenbezogene Daten ergänzt, nun: Geschäftsführer: Wüstner, Wilhelm, Greiz, *21.07.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.