2015-11-02: Bestellt Geschäftsführer: Dr. Schwartz, Oliver, Tangstedt, *27.12.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-02: Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Schwartz, Hans-Rüdiger, Tangstedt, *12.12.1942.