2007-02-02: Gadebuscher Wohnungsgenossenschaft eG, Gadebusch (Gadebusch). Nicht mehr Vorstand: Fett, Frank, Gadebusch, *22.08.1967. Bestellt als Vorstand: Eichler, Edwin, Gadebusch, *18.01.1965.
2010-07-30: Die Mitgliederversammlung vom 19.05.2010 hat eine Neufassung des Statuts beschlossen. Firma geändert, nun: Gadebuscher WohnungsGenossenschaft eG. Geschäftsanschrift: Rosa-Luxemburg-Straße 49, 19205 Gadebusch. Die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.
2018-01-02: Nicht mehr Vorstand: Eichler, Edwin, Gadebusch, *18.01.1965. Bestellt als Vorstand: Wienck, Herrmann, Gadebusch, *21.04.1955.