2012-08-08: Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 und 13 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Gaedke Naturstein GmbH. Geschäftsanschrift: Poppenbütteler Chaussee 81, 22397 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Szymus, Janusz, Hamburg, *18.11.1954. Bestellt Geschäftsführer: Gaedke, Günther, Hamburg, *01.03.1938, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-07: Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und die Einfügung eines neuen § 5 a beschlossen. Bestellt Geschäftsführer: Giscan, Eugen, Hamburg, *27.12.1968, einzelvertretungsberechtigt.
2017-06-09: Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind sämtliche Tätigkeiten des Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerkes einschließlich der Fertigung von und dem Handel mit Natursteinen und alle damit zusammenhängenden Produkten, sowie der Garten- und Landschaftsbau, Gartengestaltung und Gartenpflege.
2019-04-10: Ausgeschieden Geschäftsführer: Gaedke, Günther, Hamburg, *01.03.1938. Bestellt Geschäftsführer: Yagci, Dennis, Hamburg, *15.01.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-05-11: Ausgeschieden Geschäftsführer: Yagci, Dennis, Hamburg, *15.01.1979. Bestellt Geschäftsführer: Gümüstas, Murat, Glinde, *08.01.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-04-19: Ausgeschieden Geschäftsführer: Gümüstas, Murat, Glinde, *08.01.1979. Bestellt Geschäftsführer: Zarrincalaki, Seyyed Muhammad Abdul Rahim, Hamburg, *19.12.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.